PATUT DICOBA !! INILAH INILAH 4 TEHNIK JENIUS PERKALIAN TERBARU MATEMATIKA TANPA KALKULATOR

selamat malam Bapak dan Ibu Guru salam sejahtera dan salam edukasi !!
Tahukah Anda cara mengalikan bilangan dengan cepat tanpa kalkulator? Mari belajar matematika dengan cara yang mudah ini.
Contoh pertama adalah 37 x 33 =

Cek dulu bahwa digit awal kedua bilangan tersebut sama, yaitu 3.
Lalu cara ini hanya berlaku bila jumlah angka terakhir di kedua bilangan itu =10.
Bila kedua hal di atas terpenuhi, cara belajar menghitung cepat ini dapat diterapkan. Bila tidak, cara ini tidak dapat digunakan.

Tambahkan 1 pada 3, sehingga menjadi 4.

Kemudian kalikan 3 dengan 4. Hasilnya adalah 12. Kini 37 x 33 = 12 _ _

Untuk mengisi 2 digit terakhir, kalikan kedua angka di belakang, yaitu 7 dan 3. Hasilnya, 7 x 3 = 21.

Jadi, 37 x 33 = 1221

Contoh kedua adalah 56 x 54 = ?

Pastikan digit pertama kedua bilangan tersebut sama, yaitu sama-sama 5. Jadi cara belajar matematika secara cepat ini dapat diterapkan.

5 x (5+1) = 30

Jadi 56 x 54 = 30 _ _

Selanjutnya 6 x 4 = 24
Jadi 56 x 54 = 3024

Mudah bukan?

Contoh ketiga, 21 x 29 = _ _ _

Pastikan digit pertama kedua bilangan tersebut sama, yaitu 2

Langkah pertama, 2 x (2+1) = 2 x 3 = 6

Langkah selanjutnya, 1 x 9 = 09

Jadi, 21 x 29 = 609

Contoh keempat, adalah angka yang lebih besar.

112 x 118 = ?

Pastikan digit awal kedua bilangan ini sama, yaitu 11.

Langkah pertama, 11 x (11+1) = 11 x 12 = 132 (Tahukah Anda cara menghitung cepat perkalian dengan angka 11?)

Jadi 112 x 118 = 132 _ _

Langkah selanjutnya, 2 x 8 = 16
  • DOWNLOAD APLIKASI INFO PGRI LANGSUNG DI HP ANDA MELALUI PLAYSTORE UNTUK DAPATKAN INFORMASI TERBARU DARI KAMI SEPUTAR BERITA GURU HONORER DAN PNS >> https://play.google.com/INFOPGRI
Jadi, 112 x 118 = 13216

1. Digit awal kedua bilangan harus sama.

2. Untuk menentukan jumlah total digit hasil perkalian, gunakan logika. Misalnya pada contoh kelima, tentunya 3009 bukan 309. Logika mudahnya, ambillah contoh yang mendekati perkalian 59×51 tersebut, misalnya 50×50 hasilnya 2500, bukan 250. Jadi, hasil perkalian 59 x 51 tentunya memiliki 4 digit, bukan 3 digit.
Sekian informasi dan berita yang dapat kami sampaikan semmoga bermanfaat bagi kita semua, salam PGRI
loading...

0 Response to "PATUT DICOBA !! INILAH INILAH 4 TEHNIK JENIUS PERKALIAN TERBARU MATEMATIKA TANPA KALKULATOR"

Post a Comment